Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Arnaldo Forlani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Arnaldo Forlani
Nasce a Pesaro il 8 dicembre 1925
Laurea in giurisprudenza; giornalista.
Presidente del Consiglio
I Governo Forlani (18.10.1980 - 28.06.1981)
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
12
Incarichi di governo
267
Progetti di legge presentati
22
Atti di indirizzo e controllo
44
Interventi
1
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
25
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1958
5
1959
9
1960
4
1961
6
1962
7
1963
9
1964
6
1965
3
1966
4
1967
8
1968
4
1971
2
1972
4
1974
2
1975
12
1976
47
1977
36
1978
39
1979
6
1980
4
1981
29
1982
2
1983
1
1987
3
1988
1
1989
1
1990
1
1991
4
1992
6
1993
2