Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Benito Bollati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Benito Bollati
Nasce a Canegrate (Milano) il 14 marzo 1926
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
116
Progetti di legge presentati
221
Atti di indirizzo e controllo
56
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1974
4
1975
16
1976
36
1977
32
1978
16
1979
12