Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bruno Corbi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bruno Corbi
Nasce a Avezzano (L'Aquila) il 4 febbraio 1914
Deceduto il 25 novembre 1983
Laurea in giurisprudenza; pubblicista.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
3
Incarichi parlamentari
57
Progetti di legge presentati
138
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
2
1950
2
1951
4
1952
5
1953
10
1954
17
1955
6
1956
4
1957
3
1958
2