Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Alberto Galluzzi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Alberto Galluzzi
Nasce a Firenze (Toscana) il 2 dicembre 1919
Deceduto il 11 marzo 2000
Licenza media superiore; ragioniere.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
4
Incarichi parlamentari
22
Progetti di legge presentati
2
Atti di indirizzo e controllo
27
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1963
3
1964
5
1965
1
1967
1
1968
2
1969
1
1972
1
1973
4
1974
2
1976
1
1978
1