Deputati
Carlo Donat Cattin
Nasce
a
Finale Ligure
(Savona)
il
26 giugno 1919
Deceduto il 18 marzo 1991
Licenza media superiore: giornalista.
VI Legislatura della Repubblica italiana (25.05.1972 - 04.07.1976)
- Elezioni di domenica 7 maggio 1972 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 20 maggio 1972 , con convalida del 11 luglio 1972
Eletto
nella circoscrizione TORINO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 luglio 1976