Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Mole'
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Mole'
Nasce a Roma il 2 marzo 1930
Laurea in giurisprudenza; impiegato.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
2
Incarichi parlamentari
79
Progetti di legge presentati
28
Atti di indirizzo e controllo
32
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1968
7
1969
13
1970
4
1971
3
1972
10
1973
8
1974
8
1975
3
1976
9
1977
10
1978
3
1982
1