Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carmelo Conte
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carmelo Conte
Nasce a Piaggine (Salerno) il 9 novembre 1938
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
90
Progetti di legge presentati
|
37
Interventi
|
208
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (139)
Altro firmatario (69)
Hai trovato 208 risultati
pagina
1
di 14
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00363 presentata da CONTE CARMELO (PSI) in data 19790724
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00541 presentata da CONTE CARMELO (PSI) in data 19790808
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00542 presentata da CONTE CARMELO (PSI) in data 19790808
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00543 presentata da CONTE CARMELO (PSI) in data 19790808
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00544 presentata da CONTE CARMELO (PSI) in data 19790808
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00545 presentata da CONTE CARMELO (PSI) in data 19790808
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00546 presentata da CONTE CARMELO (PSI) in data 19790808
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00576 presentata da CONTE CARMELO (PSI) in data 19790809
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00577 presentata da CONTE CARMELO (PSI) in data 19790809
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00578 presentata da CONTE CARMELO (PSI) in data 19790809
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00579 presentata da CONTE CARMELO (PSI) in data 19790809
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00580 presentata da CONTE CARMELO (PSI) in data 19790809
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00575 presentata da CONTE CARMELO (PSI) in data 19790809
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00650 presentata da CONTE CARMELO (PSI) in data 19790811
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00335 presentata da LABRIOLA (PSI) in data 19790918
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
13
1980
4
1981
3
1982
2
1983
8
1984
9
1985
6
1986
12
1987
18
1988
10
1989
2
1992
1
1993
2