Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Chiara Braga
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Chiara Braga
Nasce a Como il 2 settembre 1979
Laurea in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale; Urbanista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
284
Progetti di legge presentati
|
1441
Atti di indirizzo e controllo
|
578
Interventi
tutte le sedi (578)
in Assemblea (578)
in altre sedi (0)
pagina
1
di 39
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
scheda del dibattito
bollettino del 23.07.2008 - Seduta di mercoledì 23 luglio 2008
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di giovedì 31 luglio 2008
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
scheda del dibattito
bollettino del 28.10.2008 - Seduta di martedì 28 ottobre 2008
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
scheda del dibattito
bollettino del 28.10.2008 - Seduta di martedì 28 ottobre 2008
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
scheda del dibattito
bollettino del 29.10.2008 - Seduta di mercoledì 29 ottobre 2008
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
scheda del dibattito
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
scheda del dibattito
bollettino del 18.12.2008 - Seduta di giovedì 18 dicembre 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2008
43
2009
14
2010
24
2011
18
2012
19
2013
57
2014
13
2015
15
2016
17
2017
12
2018
29
2019
8
2020
5
2021
6
2022
4