Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ciro Alfano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ciro Alfano
Nasce a Napoli (Campania) il 18 febbraio 1954
Istituto tecnico commerciale; imprenditore
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
234
Progetti di legge presentati
|
166
Atti di indirizzo e controllo
|
16
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 20 giugno 2001 al 21 giugno 2001
Membro dal 21 giugno 2001 al 26 giugno 2001
IV Commissione (difesa)
Membro dal 21 giugno 2001 al 21 giugno 2001
Subentra a:
Emerenzio Barbieri
Membro dal 26 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di schengen e di vigilanza sull'attività dell'unita' nazionale europol
Membro dal 15 novembre 2001 al 16 settembre 2002
Membro dal 17 settembre 2002 al 27 aprile 2006
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 2 ottobre 2002 al 27 aprile 2006
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 15 febbraio 2005 al 18 aprile 2005
Sostituisce:
Giuseppe Marco Follini
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Capogruppo dal 27 settembre 2005 al 27 aprile 2006
Membro dal 27 settembre 2005 al 27 aprile 2006
Sostituisce:
Rocco Buttiglione
XV Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (difesa)
Membro dal 6 giugno 2006 al 7 dicembre 2006
Membro dal 8 novembre 2007 al 28 aprile 2008
Subentra a:
Michele Tucci
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di schengen, di vigilanza sull'attività di europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione
Membro dal 25 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
VI Commissione (finanze)
Membro dal 7 dicembre 2006 al 8 novembre 2007
Subentra a:
Maurizio Ronconi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2001
30
2002
32
2003
16
2004
25
2005
13
2006
79
2007
38
2008
1