Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Claudio Lenoci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Claudio Lenoci
Nasce a Bari il 24 luglio 1942
Laurea in scienze economiche e commerciali; Commercialista.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
6
Incarichi di governo
124
Progetti di legge presentati
85
Atti di indirizzo e controllo
52
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
25
1980
8
1981
1
1982
6
1983
10
1984
11
1985
13
1986
13
1987
33
1988
3
1993
1