Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Claudio Signorile
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Claudio Signorile
Nasce a Bari (Puglia) il 9 settembre 1937
Laurea in lettere; docente universitario.
Gruppi
|
5
Incarichi di governo
|
123
Progetti di legge presentati
|
45
Atti di indirizzo e controllo
|
84
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
Xix commissione igiene e sanità pubblica
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
XII Commissione industria e commercio, artigianato, commercio estero
Membro dal 2 ottobre 1973 al 23 novembre 1974
Sostituisce:
Stefano Servadei
VII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri - emigrazione)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri - emigrazione)
Membro dal 12 luglio 1983 al 9 luglio 1985
XII Commissione (industria e commercio - artigianato - commercio estero)
Membro dal 9 luglio 1985 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 9 giugno 1992 al 20 settembre 1993
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 20 settembre 1993 al 14 aprile 1994
Subentra a:
Angelino Sollazzo
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1972
6
1973
8
1974
8
1975
8
1976
4
1977
5
1978
1
1979
4
1980
3
1981
3
1983
6
1984
23
1985
13
1986
15
1987
6
1988
2
1989
1
1990
2
1991
1
1992
2
1993
2