Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Dino Mazza
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Dino Mazza
Nasce a Tirano (Sondrio) il 21 aprile 1940
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
57
Progetti di legge presentati
|
122
Atti di indirizzo e controllo
|
13
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
X Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Segretario dal 18 ottobre 1989 al 15 ottobre 1991
Segretario dal 16 ottobre 1991 al 22 aprile 1992
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1987
11
1988
21
1989
9
1990
10
1991
6