Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Dolores Abbiati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Dolores Abbiati
Nasce a Brescia (Lombardia) il 17 marzo 1927
Deceduta il 11 giugno 2001
Sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
30
Progetti di legge presentati
|
21
Interventi
|
31
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (8)
Altro firmatario (23)
Hai trovato 31 risultati
pagina
1
di 3
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00025 presentata da LODOLINI (PCI) in data 19760729
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 19/017 presentata da ABBIATI (PCI) in data 19761006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00176 presentata da CASAPIERI QUAGLIOTTI (PCI) in data 19761006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00103 presentata da CHIOVINI (PCI) in data 19761012
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00161 presentata da TORRI GIOVANNI (PCI) in data 19761110
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01127 presentata da TERRAROLI (PCI) in data 19761118
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01220 presentata da GATTI NATALINO (PCI) in data 19761125
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01221 presentata da GATTI NATALINO (PCI) in data 19761125
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00535 presentata da MALAGUGINI (PCI) in data 19761216
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00029 presentata da CARLONI ANDREUCCI (PCI) in data 19770113
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00354 presentata da TRIVA (PCI) in data 19770210
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00459 presentata da D'ALESSIO (PCI) in data 19770406
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00495 presentata da TESSARI GIANGIACOMO (PCI) in data 19770421
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01390 presentata da BRUSCA (PCI) in data 19770706
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00664 presentata da TORRI GIOVANNI (PCI) in data 19770706
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1972
8
1973
3
1974
6
1975
5
1976
4
1977
3
1979
1