Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Domenico Marco
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Domenico Marco
Nasce a Bollengo (Torino) il 9 febbraio 1816
Deceduto a Bollengo (Torino) il 19 marzo 1889
Prefetto di Pesaro e Urbino; Prefetto di L'Aquila; Prefetto di Bergamo; Prefetto di Caltanissetta
Organi parlamentari
3
Incarichi parlamentari
74
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
V Legislatura
19.12.1853 - 25.10.1857
VI Legislatura
14.12.1857 - 21.01.1860