Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Domenico Sartor
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Domenico Sartor
Nasce a Mc Cloud il 21 ottobre 1913
Deceduto il 26 maggio 1992
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
64
Progetti di legge presentati
9
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
2
1950
1
1951
2
1952
1
1953
4
1954
3
1955
3
1956
3
1959
4
1960
1
1961
2
1962
2
1963
2
1964
4
1965
2
1967
4
1968
7
1969
3
1970
5
1971
1
1972
4
1973
1
1974
1
1975
1