Giunta delle elezioni
Membro dal 21 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Capogruppo dal 22 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Giunta per le autorizzazioni
Capogruppo dal 15 gennaio 2009 al 17 gennaio 2011
Membro dal 15 gennaio 2009 al 17 gennaio 2011 Subentra a:
Francesco Pionati
Vicepresidente dal 28 gennaio 2009 al 17 gennaio 2011