Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Egizio Sandomenico
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Egizio Sandomenico
Nasce a Napoli (Campania) il 13 marzo 1928
Deceduto il 18 luglio 1989
Impiegato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
51
Progetti di legge presentati
|
272
Atti di indirizzo e controllo
|
28
Interventi
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione affari costituzionali, organizzazione dello stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
Membro dal 25 maggio 1972 al 9 luglio 1974
Giunta delle elezioni
Membro dal 31 gennaio 1973 al 4 luglio 1976
Subentra a:
Aldo Arzilli
Xix commissione igiene e sanità pubblica
Membro dal 10 luglio 1974 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta provvisoria delle elezioni
Membro dal 5 luglio 1976 al 15 luglio 1976
Xix commissione igiene e sanità pubblica
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Giunta delle elezioni
Membro dal 15 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta provvisoria delle elezioni
Membro dal 20 giugno 1979 al 6 luglio 1979
Giunta delle elezioni
Segretario dal 6 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Membro dal 6 luglio 1979 al 11 luglio 1983
XIV Commissione (igiene e sanità pubblica)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
2
1974
2
1975
4
1976
5
1977
2
1979
4
1980
7
1981
10
1982
11
1983
4