Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Medi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Medi
Nasce a Porto Recanati (Macerata) il 26 aprile 1911
Deceduto il 26 maggio 1974
Laurea in fisica; docente universitario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
9
Progetti di legge presentati
|
29
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di vigilanza sul cnen
Presidente dal 9 agosto 1972 al 26 maggio 1974
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1949
1
1950
1
1951
1
1952
1
1972
2
1973
2
1974
1