Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Roselli
/
III Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Roselli
Nasce a Casale Monferrato (Alessandria) il 30 ottobre 1909
Deceduto il 14 dicembre 1964
Laurea in chimica; operaio, sindacalista.
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
Elezioni di domenica 25 maggio 1958
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 31 maggio 1958 , con convalida del 31 luglio 1958
Eletto nella circoscrizione BRESCIA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 15 maggio 1963
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
22
Progetti di legge presentati
|
56
Interventi
|
Organi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione industria e commercio - artigianato - commercio estero
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1960
Presidente dal 30 luglio 1958 al 30 giugno 1959
Presidente dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960
Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge n. 1: "autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1958 - 1959" e n. 12: "provvidenze per la riparazione di danni provocati da avverse condizioni atmosferiche, nonché variazioni dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957 - 1958"
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge nn.60, 61 e 62, relativi ai bilanci dei tre ministeri finanziari per l'esercizio finanziario 1958-59
Membro dal 10 luglio 1958 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali
Membro dal 25 luglio 1958 al 30 marzo 1960
II Commissione affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici
Membro dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1962
V Commissione bilancio e partecipazioni statali
Membro dal 1 luglio 1961 al 15 maggio 1963
1
Immagini
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Repubblica - Senato
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1958
9
1959
7
1960
1
1962
5