Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Erisia Gennai Tonietti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Erisia Gennai Tonietti
Nasce a Rio Marina (Livorno) il 5 luglio 1900
Deceduta il 7 aprile 1974
Licenza media superiore; ragioniere.
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
97
Progetti di legge presentati
|
180
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione trasporti - comunicazioni - marina mercantile
Membro dal 15 giugno 1948 al 1 luglio 1949
Commissione speciale per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sulla stampa (c. nn.223 e 227)
Membro dal 14 marzo 1949 al 24 giugno 1953
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post bellica - igiene e sanità pubblica
Membro dal 1 luglio 1949 al 28 aprile 1951
Commissione parlamentare consultiva per le norme di attuazione della legge sull'ordinamento dell'i.n.a.d.e.l
Membro dal 14 dicembre 1950 al 24 giugno 1953
X Commissione industria e commercio - turismo
Membro dal 28 aprile 1951 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.2442: "ordinamento e attribuzioni del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Membro dal 12 maggio 1952 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione finanze e tesoro
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 gennaio 1954
Membro dal 1 luglio 1954 al 11 giugno 1958
X Commissione industria e commercio
Membro dal 1 luglio 1953 al 7 luglio 1954
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge angelini armando n.427: "dichiarazione di pubblica utilità e norme per l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi"
Membro dal 17 dicembre 1953 al 11 giugno 1958
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in italia
Membro dal 19 aprile 1955 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione igiene e sanita' pubblica
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge n. 1: "autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1958 - 1959" e n. 12: "provvidenze per la riparazione di danni provocati da avverse condizioni atmosferiche, nonché variazioni dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957 - 1958"
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
V Commissione bilancio e partecipazioni statali
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Segretario dal 30 luglio 1958 al 30 giugno 1959
Segretario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960
Segretario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961
Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge nn.60, 61 e 62, relativi ai bilanci dei tre ministeri finanziari per l'esercizio finanziario 1958-59
Segretario dal 10 luglio 1958 al 15 maggio 1963
Membro dal 10 luglio 1958 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1409: "interventi in favore dell'economia nazionale"
Segretario dal 10 luglio 1959 al 15 maggio 1963
Membro dal 10 luglio 1959 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame del disegno n. 2076, delle proposte di legge nn. 247, 248, 933, 1172, 1714, 1903 e della proposta di inchiesta parlamentare n. 582, concernenti la tutela della libertà di concorrenza
Membro dal 31 maggio 1960 al 15 maggio 1963
Rappresentanza della Camera nell'assemblea parlamentare europea
Membro dal 15 febbraio 1961 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.142 "autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1963 - 1964"
Membro dal 26 giugno 1963 al 4 giugno 1968
V Commissione bilancio e partecipazioni statali
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Xix commissione igiene e sanità pubblica
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1950
5
1951
3
1952
3
1953
10
1954
1
1955
5
1956
6
1957
4
1958
7
1959
11
1960
4
1961
3
1962
6
1963
8
1964
7
1965
6
1966
1
1967
4
1968
3