Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Fabrizio Cicchitto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Fabrizio Cicchitto
Nasce a Roma il 26 ottobre 1940
Laurea in giurisprudenza
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
99
Progetti di legge presentati
|
716
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
467
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (204)
Altro firmatario (263)
Hai trovato 467 risultati
pagina
1
di 32
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00111 presentata da CICCHITTO (PSI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00497 presentata da CICCHITTO (PSI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00498 presentata da CICCHITTO (PSI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00499 presentata da CICCHITTO (PSI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00641 presentata da ACCAME (PSI) in data 19761005
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 12/017 presentata da CICCHITTO (PSI) in data 19761006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00195 presentata da CALDORO (PSI) in data 19761012
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00281 presentata da CICCHITTO (PSI) in data 19761026
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00295 presentata da DI VAGNO (PSI) in data 19761027
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00924 presentata da CICCHITTO (PSI) in data 19761027
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00925 presentata da CICCHITTO (PSI) in data 19761027
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00154 presentata da POCHETTI (PCI) in data 19761108
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01008 presentata da CICCHITTO (PSI) in data 19761110
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00378 presentata da BATTINO VITTORELLI (PSI) in data 19761116
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01089 presentata da CICCHITTO (PSI) in data 19761116
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1976
8
1977
7
1978
6
1979
13
1980
4
1981
1
1982
1
1983
3
2001
6
2002
7
2003
6
2004
1
2005
3
2006
2
2007
5
2008
2
2009
6
2010
1
2011
5
2012
3
2014
1
2015
4
2016
2
2017
2