Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ferdinando Imposimato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ferdinando Imposimato
Nasce a Maddaloni (Caserta) il 9 aprile 1936
Laurea in giurisprudenza; magistrato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
40
Progetti di legge presentati
|
481
Atti di indirizzo e controllo
|
15
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
X Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di stato
Membro dal 15 ottobre 1987 al 22 aprile 1992
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale
Membro dal 23 ottobre 1987 al 22 aprile 1992
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Membro dal 13 luglio 1988 al 22 aprile 1992
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 19 gennaio 1989 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 17 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale
Membro dal 15 settembre 1992 al 24 ottobre 1992
Vicepresidente dal 24 settembre 1992 al 24 ottobre 1992
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Membro dal 23 settembre 1992 al 1 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Membro dal 8 settembre 1994 al 8 maggio 1996
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1992
21
1993
19