Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ferdinando Tambroni Armaroli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Fernando Tambroni Armaroli
(Ferdinando Tambroni Armaroli)
Nasce a Ascoli Piceno (Marche) il 25 novembre 1901
Deceduto il 18 febbraio 1963
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Presidente del Consiglio
I Governo Tambroni (25.03.1960 - 26.07.1960)
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
13
Incarichi di governo
|
273
Progetti di legge presentati
|
144
Interventi
|
Gruppi parlamentari
Assemblea Costituente
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 15 luglio 1946 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro del c.d. dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Membro dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 21 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
1
1953
4
1954
16
1955
10
1956
23
1957
32
1958
27
1959
110
1960
49