Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Flavio Pertoldi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Flavio Pertoldi
Nasce a Udine (Friuli-Venezia-Giulia) il 24 maggio 1951
Istituto tecnico industriale; dirigente d'azienda
Gruppi
|
25
Progetti di legge presentati
|
64
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Interventi
|
Organi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Sostituisce:
Paolo De Castro
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per la semplificazione
Membro dal 4 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
14
2007
11