Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Dulbecco
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Dulbecco
Nasce a Civezza (Imperia) il 4 agosto 1920
Deceduto il 7 dicembre 1999
Funzionario di partito.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
75
Progetti di legge presentati
174
Atti di indirizzo e controllo
39
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
5
1973
6
1974
3
1975
5
1976
8
1977
5
1978
2
1979
13
1980
10
1981
9
1982
6
1983
3