Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gabriele Albonetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gabriele Albonetti
Nasce a Faenza (Ravenna) il 4 settembre 1951
Laurea in filosofia; dirigente pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
96
Progetti di legge presentati
|
461
Atti di indirizzo e controllo
|
34
Interventi
|
1
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
Albonetti Gabriele
Per un rendiconto : dodici anni di attività parlamentare 2001-2013
Roma : Camera dei deputati, 2013. - xi, 178 p. ; ill.
Per l'introduzione alle p. v-xi, con memorie di vita parlamentare
F30 - Memorialistica parlamentare, aneddotica, note di vita parlamentare
Albonetti Gabriele
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
10
2002
13
2003
16
2004
21
2005
8
2006
6
2007
1
2008
6
2009
5
2010
5
2011
3
2012
2