Deputati
Gabriele Ostinelli
Nasce
a
Como
(Lombardia)
il
16 giugno 1943
Laurea in scienze economiche e commerciali; libero professionista
XII Legislatura della Repubblica italiana (15.04.1994 - 08.05.1996)
- Elezioni di domenica 27 marzo 1994 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 05 aprile 1994 , con convalida del 13 giugno 1995
Eletto
nel collegio di Como
(circoscrizione LOMBARDIA 2)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 08 maggio 1996