Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gaetano Di Leo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gaetano Di Leo
Nasce a Calamonaci (Agrigento) il 27 aprile 1905
Deceduto il 25 luglio 1997
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
107
Progetti di legge presentati
43
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1952
1
1953
6
1954
4
1955
1
1956
1
1957
4
1958
10
1959
16
1961
3
1962
5
1963
4
1964
6
1965
5
1966
3
1967
3
1968
5
1969
5
1970
4
1971
4
1972
5
1973
2
1974
4
1975
4
1976
2