Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Germano De Cinque
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Germano De Cinque
Nasce a Casoli (Chieti) il 26 dicembre 1935
Laurea in giurisprudenza; avvocato, funzionario pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
136
Progetti di legge presentati
|
139
Interventi
|
107
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (81)
Altro firmatario (26)
Hai trovato 107 risultati
pagina
1
di 8
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00006 presentata da GASPARI (DC) in data 19760705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00007 presentata da GASPARI (DC) in data 19760705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00008 presentata da GASPARI (DC) in data 19760705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00009 presentata da GASPARI (DC) in data 19760705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00010 presentata da GASPARI (DC) in data 19760705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00144 presentata da DE CINQUE (DC) in data 19760728
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00145 presentata da GASPARI (DC) in data 19760728
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00146 presentata da DE CINQUE (DC) in data 19760728
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00147 presentata da DE CINQUE (DC) in data 19760728
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00148 presentata da DE CINQUE (DC) in data 19760728
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00213 presentata da GASPARI (DC) in data 19760804
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00214 presentata da GASPARI (DC) in data 19760804
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00215 presentata da GASPARI (DC) in data 19760804
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00244 presentata da GASPARI (DC) in data 19760805
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00347 presentata da DE CINQUE (DC) in data 19760811
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1973
1
1976
19
1977
24
1978
11
1979
26
1980
17
1981
15
1982
18
1983
5