Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giacomo Portas
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giacomo Portas
Nasce a Iglesias (Carbonia-Iglesias) il 27 settembre 1959
Diploma di istituto tecnico per geometri; Dirigente di azienda privata
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
47
Progetti di legge presentati
328
Atti di indirizzo e controllo
169
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2008
11
2009
3
2010
9
2011
9
2012
5
2013
1
2015
1
2016
1
2018
4
2019
1
2022
2