Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gian Stefano Milani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gian Stefano Milani
Nasce a Caravaggio (Bergamo) il 9 luglio 1947
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
65
Progetti di legge presentati
|
109
Atti di indirizzo e controllo
|
4
Interventi
|
Organi parlamentari
X Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Membro dal 10 ottobre 1990 al 22 aprile 1992
Segretario dal 11 ottobre 1990 al 22 aprile 1992
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 12 ottobre 1990 al 12 aprile 1991
Sostituisce:
Maurizio Sacconi
Membro dal 17 aprile 1991 al 22 aprile 1992
Sostituisce:
Maurizio Sacconi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1987
37
1988
9
1989
5
1990
8
1991
6