Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giancarlo Pittelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giancarlo Pittelli
Nasce a Catanzaro (Calabria) il 9 febbraio 1953
Laurea in giurisprudenza; Avvocato penalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
120
Progetti di legge presentati
|
10
Interventi
|
125
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (9)
Altro firmatario (116)
Hai trovato 116 risultati
pagina
1
di 8
XIV Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00244 presentata da VITALI LUIGI (FORZA ITALIA) in data 09/10/2001
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01701/009 presentata da ROSSI SERGIO (LEGA NORD PADANIA) in data 13/11/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00503 presentata da MASINI MARIO (FORZA ITALIA) in data 10/12/2001
INTERPELLANZA URGENTE 2/00191 presentata da FRAGALA' VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 17/12/2001
INTERPELLANZA URGENTE 2/00253 presentata da FRAGALA' VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 26/02/2002
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02356/001 presentata da PALMA NITTO FRANCESCO (FORZA ITALIA) in data 21/03/2002
INTERPELLANZA URGENTE 2/00399 presentata da FALANGA CIRO (FORZA ITALIA) in data 27/06/2002
INTERPELLANZA 2/00411 presentata da FALANGA CIRO (FORZA ITALIA) in data 03/07/2002
INTERPELLANZA URGENTE 2/00437 presentata da PALMA NITTO FRANCESCO (FORZA ITALIA) in data 23/07/2002
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01484 presentata da ORICCHIO ANTONIO (FORZA ITALIA) in data 15/10/2002
INTERPELLANZA URGENTE 2/00532 presentata da ARNOLDI GIANANTONIO (FORZA ITALIA) in data 06/11/2002
MOZIONE 1/00123 presentata da BONDI SANDRO (FORZA ITALIA) in data 19/11/2002
INTERPELLANZA URGENTE 2/00563 presentata da VENTURA GIACOMO ANGELO ROSARIO (FORZA ITALIA) in data 27/11/2002
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01485 presentata da FRAGALA' VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 09/12/2002
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05318 presentata da VENTURA GIACOMO ANGELO ROSARIO (FORZA ITALIA) in data 05/02/2003
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2001
17
2002
25
2003
38
2004
13
2005
2
2008
4
2009
5
2010
5
2011
5
2012
6