XIV Commissione (igiene e sanità pubblica)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Vicepresidente dal 11 agosto 1983 al 24 settembre 1985
Vicepresidente dal 25 settembre 1985 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Vicepresidente dal 18 ottobre 1989 al 15 ottobre 1991
Vicepresidente dal 16 ottobre 1991 al 22 aprile 1992