Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giorgio Postal
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giorgio Postal
Nasce a Trento il 17 agosto 1939
Laurea in scienze politiche; dirigente d'azienda
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
7
Incarichi di governo
69
Progetti di legge presentati
41
Atti di indirizzo e controllo
80
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1972
11
1973
6
1974
9
1975
10
1976
7
1979
4
1980
11
1981
7
1982
1
1983
2
1987
1