Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Castellani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Castellani
Nasce a Tolmezzo (Udine) il 6 settembre 1935
laurea in matematica; libero docenteuniversitario, ordinario dimatematica finanziaria
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
60
Progetti di legge presentati
|
18
Interventi
|
167
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (35)
Altro firmatario (132)
Hai trovato 167 risultati
pagina
1
di 12
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01271 presentata da CASTELLANI GIOVANNI (PART.POP.ITAL.) in data 19940614
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00089 presentata da BINDI ROSARIA (PART.POP.ITAL.) in data 19940615
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/0641/001 presentata da CASTELLANI GIOVANNI (PART.POP.ITAL.) in data 19940705
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00025 presentata da CALZOLAIO VALERIO (PROG.FEDER.) in data 19940707
INTERPELLANZA 2/00147 presentata da ANDREATTA BENIAMINO (PART.POP.ITAL.) in data 19940727
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00006 presentata da ANDREATTA BENIAMINO (PART.POP.ITAL.) in data 19940803
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03210 presentata da CASTELLANI GIOVANNI (PART.POP.ITAL.) in data 19940914
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03452 presentata da CASTELLANI GIOVANNI (PART.POP.ITAL.) in data 19940921
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03453 presentata da CASTELLANI GIOVANNI (PART.POP.ITAL.) in data 19940921
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03476 presentata da DORIGO MARTINO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940921
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00102 presentata da PORTA MAURIZIO (LEGA NORD) in data 19941007
MOZIONE 1/00031 presentata da JERVOLINO RUSSO ROSA (PART.POP.ITAL.) in data 19941019
INTERPELLANZA 2/00254 presentata da PINZA ROBERTO (PART.POP.ITAL.) in data 19941019
INTERPELLANZA 2/00301 presentata da ANDREATTA BENIAMINO (PART.POP.ITAL.) in data 19941109
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00318 presentata da SCANU GIAN PIERO (PART.POP.ITAL.) in data 19941110
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1994
4
1995
16
1996
22
1997
10
1998
3
1999
2
2000
3