Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Celesia Di Vegliasco
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Celesia Di Vegliasco
Nasce a Firenze il 8 agosto 1868
Deceduto a Alassio (Savona) il 19 gennaio 1948
Barone; Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
2
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
3
Progetti di legge presentati
|
601
Interventi e citazioni
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Giunta per le elezioni
Segretario dal 26 marzo 1909 al 14 dicembre 1909
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Giunta generale del bilancio e dei conti consuntivi
Segretario dal 29 novembre 1913 al 23 marzo 1914
XXV Legislatura del Regno d'Italia
Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento ed il funzionamento delle amministrazioni centrali
Membro dal 19 marzo 1921 al 7 aprile 1921
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
Giunta per le elezioni
Membro dal 25 marzo 1922 al 10 dicembre 1923
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
Giunta generale del bilancio
Membro dal 9 maggio 1924 al 21 gennaio 1929
Giunta permanente per le elezioni
Membro dal 28 maggio 1924 al 21 gennaio 1929
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Progetti di legge presentati
1908
1