Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Cuojati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Cuojati
Nasce a Busto Arsizio (Varese) il 27 marzo 1938
Licenza media superiore; impiegato
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
146
Progetti di legge presentati
185
Atti di indirizzo e controllo
16
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1979
12
1980
42
1981
12
1982
13
1983
19
1984
20
1985
10
1986
11
1987
7