Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giulio Bellini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giulio Bellini
Nasce a Galeata (Forli') il 25 novembre 1926
Deceduto il 29 gennaio 1988
Licenza media superiore; impiegato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
71
Progetti di legge presentati
|
28
Interventi
|
171
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (36)
Altro firmatario (135)
Hai trovato 36 risultati
pagina
1
di 3
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01365 presentata da BELLINI (PCI) in data 19800827
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01566 presentata da BELLINI (PCI) in data 19801119
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04109 presentata da BELLINI (PCI) in data 19810720
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02470 presentata da BELLINI (PCI) in data 19810929
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02867 presentata da BELLINI (PCI) in data 19820209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03104 presentata da BELLINI (PCI) in data 19820406
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03208 presentata da BELLINI (PCI) in data 19820518
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03353 presentata da BELLINI (PCI) in data 19820722
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03367 presentata da BELLINI (PCI) in data 19820729
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03368 presentata da BELLINI (PCI) in data 19820729
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06703 presentata da BELLINI (PCI) in data 19820929
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03566 presentata da BELLINI (PCI) in data 19821110
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03735 presentata da BELLINI (PCI) in data 19830121
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00260 presentata da BELLINI (PCI) in data 19830209
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00261 presentata da BELLINI (PCI) in data 19830209
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1979
6
1980
13
1981
8
1982
7
1983
14
1984
9
1985
6
1986
6
1987
2