Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giulio Ferrarini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giulio Ferrarini
Nasce a Fidenza (Parma) il 20 marzo 1942
Deceduto il 3 gennaio 2014
Licenza media superiore; funzionario di partito.
Gruppi
|
1
Incarichi di governo
|
254
Progetti di legge presentati
|
399
Atti di indirizzo e controllo
|
84
Interventi
|
Organi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (lavori pubblici)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 11 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Delegazione parlamentare italiana presso le assemblee del consiglio d'europa e della ueo
Membro dal 4 novembre 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1983
5
1984
22
1985
15
1986
18
1987
80
1988
45
1989
16
1990
14
1991
5
1992
23
1993
11