Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Albanese
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Albanese
Nasce a Siderno Marina (Reggio Calabria) il 14 febbraio 1878
Deceduto a Napoli il 8 febbraio 1937
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Organi parlamentari
1
Incarichi di governo
208
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929