Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Astone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Astone
Nasce a Raccuja (Messina) il 12 gennaio 1933
Laurea in giurisprudenza
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
4
Incarichi di governo
79
Progetti di legge presentati
56
Atti di indirizzo e controllo
15
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
6
1980
6
1981
2
1982
3
1983
5
1984
11
1985
1
1986
5
1987
25
1992
11
1993
4