Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Basteris
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Basteris
Nasce a Bagnasco (Cuneo) il 7 dicembre 1829
Deceduto a Torino il 6 marzo 1895
Primo Presidente della Corte di appello di Torino
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 12 giugno 1895
Organi parlamentari
29
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890