Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Medici
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Medici
3
Incarichi parlamentari
|
15
Incarichi di governo
|
487
Progetti di legge presentati
|
90
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali
Vicepresidente dal 4 febbraio 1950 al 24 giugno 1953
Membro dal 4 febbraio 1950 al 24 giugno 1953
Commissione parlamentare consultiva per l'altopiano della sila
Membro dal 9 giugno 1950 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare consultiva per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali
Presidente dal 6 ottobre 1953 al 18 gennaio 1954
Membro dal 6 ottobre 1953 al 18 gennaio 1954
IV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare consultiva concernente l'autorizzazione di spese per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo
Membro dal 20 novembre 1967 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalita' in Sardegna
Presidente dal 13 gennaio 1970 al 24 maggio 1972
Membro dal 13 gennaio 1970 al 24 maggio 1972
Naviga
Mandati parlamentari
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1954
18
1955
6
1956
100
1957
111
1958
70
1959
28
1960
11
1963
30
1964
28
1965
3
1968
20
1972
42
1973
20