Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Pella
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Pella
Nasce a Valdengo (Biella) il 18 aprile 1902
Deceduto il 31 maggio 1981
Laurea in scienze economiche e commerciali; commercialista.
Presidente del Consiglio
I Governo Pella (17.08.1953 - 18.01.1954)
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
19
Incarichi di governo
|
1097
Progetti di legge presentati
|
201
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
Assemblea Costituente
Seconda commissione per l'esame dei disegni di legge
Segretario dal 24 settembre 1946 al 18 ottobre 1946
Membro dal 24 settembre 1946 al 18 ottobre 1946
I Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione finanze e tesoro
Membro dal 11 giugno 1948 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione finanze e tesoro
Membro dal 12 gennaio 1954 al 11 giugno 1958
Rappresentanza della Camera all'assemblea della comunità europea del carbone e dell'acciaio
Membro dal 5 maggio 1954 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.2814, per la ratifica dei trattati sul mercato comune e sull'euratom
Membro dal 9 aprile 1957 al 19 maggio 1957
III Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione industria e commercio - artigianato - commercio estero
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1960
V Commissione bilancio e partecipazioni statali
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Presidente dal 30 luglio 1958 al 10 marzo 1959
Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge nn.60, 61 e 62, relativi ai bilanci dei tre ministeri finanziari per l'esercizio finanziario 1958-59
Presidente dal 10 luglio 1958 al 15 maggio 1963
Membro dal 10 luglio 1958 al 15 maggio 1963
IV Commissione giustizia
Membro dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1962
IV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.142 "autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1963 - 1964"
Membro dal 26 giugno 1963 al 4 giugno 1968
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 2186 "conversione in legge del decreto - legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa economica nazionale"
Membro dal 23 marzo 1965 al 4 giugno 1968
VI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo in materia di mercato mobiliare e di società per azioni
Membro dal 4 luglio 1974 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
103
1949
183
1950
215
1951
130
1952
169
1953
126
1954
15
1956
3
1957
21
1958
3
1959
16
1960
12
1961
55
1962
18
1963
3
1964
3
1965
1
1966
2
1967
3
1972
2