Deputati
Giuseppe Pella
Nasce
a
Valdengo
(Biella)
il
18 aprile 1902
Deceduto il 31 maggio 1981
Laurea in scienze economiche e commerciali; commercialista.
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
- Elezioni di domenica 25 maggio 1958 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 05 giugno 1958 , con convalida del 04 dicembre 1958
Eletto
nella circoscrizione TORINO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 15 maggio 1963