Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Rapelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Rapelli
Nasce a Castelnuovo Don Bosco (Asti) il 21 ottobre 1905
Deceduto il 17 giugno 1977
Licenza media superiore; sindacalista.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
6
Incarichi parlamentari
68
Progetti di legge presentati
524
Interventi
26
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
4
1950
5
1951
1
1952
5
1953
7
1954
10
1955
4
1956
7
1957
8
1958
6
1959
2
1961
4
1962
3