Nasce
a
Quartesana
(Ferrara)
il
6 giugno 1896 Deceduto a Tobruk
(Libia)
il 28 giugno 1940
Laurea in Ingegneria, Laurea in Scienze politiche e sociali; Militare di carriera, Pubblicista / Giornalista
I Governo Mussolini
Sottosegretario: Ministero dell'Economia Nazionale, dal 31.10.1925 al 06.11.1926
Sottosegretario: Ministero dell'Aeronautica, dal 06.11.1926 al 12.09.1929
Ministro: Ministero dell'Aeronautica, dal 12.09.1929 al 05.11.1933