Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lorenzo Cesa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lorenzo Cesa
Nasce a Arcinazzo Romano (Roma) il 16 agosto 1951
Laurea in scienze politiche; Dirigente di azienda privata
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
65
Progetti di legge presentati
|
10
Interventi
|
128
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (12)
Altro firmatario (116)
Hai trovato 128 risultati
pagina
1
di 9
XV Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA URGENTE 2/00035 presentata da VOLONTE' LUCA (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 03/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00129 presentata da VOLONTE' LUCA (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 18/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00154 presentata da VOLONTE' LUCA (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 25/07/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00097 presentata da VOLONTE' LUCA (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 01/08/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00226 presentata da VOLONTE' LUCA (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 19/09/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00144 presentata da BARBIERI EMERENZIO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 26/09/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00258 presentata da VOLONTE' LUCA (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 26/09/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01608/010 presentata da FINI GIANFRANCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 26/09/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00368 presentata da GIOVANARDI CARLO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 06/11/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00246 presentata da MARTINELLO LEONARDO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 28/11/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00453 presentata da CESA LORENZO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 05/12/2006
MOZIONE 1/00071 presentata da VOLONTE' LUCA (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 20/12/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/01746-BIS-B/074 presentata da NARDI MASSIMO (DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA) in data 21/12/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00340 presentata da GIOVANARDI CARLO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 30/01/2007
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00627 presentata da CASINI PIER FERDINANDO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 13/02/2007
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
8
2007
6
2008
5
2009
9
2010
4
2011
10
2012
5
2013
16
2014
2