Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lorenzo Diana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lorenzo Diana
Nasce a San Cipriano d'Aversa (Caserta) il 20 settembre 1950
Laurea in filosofia
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
283
Progetti di legge presentati
398
Atti di indirizzo e controllo
1
Interventi
3
Video
ASSEMBLEA
Seduta n.374
16 ottobre 2003
ASSEMBLEA
Seduta n.381
29 ottobre 2003
ASSEMBLEA
Seduta n.500
28 luglio 2004
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1994
19
1995
45
1996
4
2001
44
2002
45
2003
55
2004
41
2005
29
2006
1