Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Durand De La Penne
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Durand De La Penne
Nasce a Genova (Liguria) il 11 febbraio 1914
Deceduto il 17 gennaio 1992
Funzionario di partito.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
138
Interventi
|
191
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (119)
Altro firmatario (72)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (119)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (23)
Tutti
Hai trovato 119 risultati
pagina
1
di 8
II Legislatura della Repubblica italiana
DURAND DE LA PENNE: Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti (iniziativa Parlamentare) -
C.2815
, 27 marzo 1957
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti.
DURAND DE LA PENNE: Contributo obbligatorio da parte dei sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni e dei sanitari liberi esercenti in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia (iniziativa Parlamentare) -
C.2816
, 27 marzo 1957
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DURAND DE LA PENNE: Ripristino di decorazioni al valor militare per atti compiuti nella guerra civile di Spagna (iniziativa Parlamentare) -
C.3181
, 25 settembre 1957
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DURAND DE LA PENNE: Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa (iniziativa Parlamentare) -
C.3260
, 30 ottobre 1957
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DURAND DE LA PENNE: Modifica dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (iniziativa Parlamentare) -
C.3261
, 30 ottobre 1957
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifica all'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
III Legislatura della Repubblica italiana
DURAND DE LA PENNE: Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della Difesa (iniziativa Parlamentare) -
C.44
, 20 giugno 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa.
DURAND DE LA PENNE: Modifica della legge 20 giugno 1935, n. 1251, concernente la costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, con sede in Genova (iniziativa Parlamentare) -
C.752
, 20 dicembre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DURAND DE LA PENNE: Stato giuridico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (iniziativa Parlamentare) -
C.903
, 2 marzo 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni (iniziativa Parlamentare) -
C.904
, 2 marzo 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DURAND DE LA PENNE: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni (iniziativa Parlamentare) -
C.915
, 11 marzo 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449.
DURAND DE LA PENNE: Modifica dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni (iniziativa Parlamentare) -
C.916
, 11 marzo 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DURAND DE LA PENNE: Concessione di un contributo ordinario annuo di lire 10.000.000 a favore della Lega navale italiana (iniziativa Parlamentare) -
C.971
, 14 marzo 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DURAND DE LA PENNE: Norme sul trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali e militari in congedo delle Forze armate (iniziativa Parlamentare) -
C.996
, 20 marzo 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DURAND DE LA PENNE: Estensione a talune categorie di ufficiali generali del criterio stabilito, per la determinazione dello stipendio, dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni (iniziativa Parlamentare) -
C.1090
, 20 aprile 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DURAND DE LA PENNE: Modifica del secondo comma dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti il Consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 (iniziativa Parlamentare) -
C.1305
, 11 giugno 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1957
6
1958
15
1959
17
1960
13
1961
2
1962
3
1963
22
1964
10
1965
6
1966
6
1967
10
1968
21
1969
15
1970
16
1971
7
1972
9
1973
3
1974
3
1975
5
1976
2